- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Elanor spol. s r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 1812. Její identifikační číslo je 15887219
Datum zápisu: 8. 4. 1991
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 1812
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8x53hba
Předmět podnikání:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Činnost organizačních poradců
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Automatizované zpracování dat
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou...
Poskytování software
Sídlo: Kodaňská 1441/46, 10100 Praha
Adresy:
Praha 10, Kodaňská 1441/46, PSČ 10000
od 09. 10. 2004
Praha 4, Na Pankráci l685/17, PSČ 14021
od 22. 02. 2003
od 09. 10. 2004
Praha 4, Hanusova l6, PSČ 14000
od 20. 11. 1997
od 22. 02. 2003
Praha 8, Novákových 6, PSČ 18000
od 23. 07. 1993
od 20. 11. 1997
Praha 2, Ječná 39, PSČ 12000
od 08. 04. 1991
od 23. 07. 1993
Název: Elanor Europe SE
IČO: 28173589
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 27. 01. 2015
Částka: 200 000 ,- Kč od 27. 01. 2015
Splaceno: 100 % od 27. 01. 2015
Podíl: 100% od 27. 01. 2015
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: A.S.E.I. spol. s r.o.
IČO: 47122722
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 02. 2010
od 27. 01. 2015
Částka: 68 000 ,- Kč od 01. 02. 2010 od 27. 01. 2015
Splaceno: 100 % od 01. 02. 2010 od 27. 01. 2015
Podíl: 34% od 01. 02. 2010 od 27. 01. 2015
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:02. 02. 2004
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 06. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:10. 03. 1993
Zánik oprávnění:02. 05. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 02. 1993
Obory činnosti:
Velkoobchod a maloobchod
od 01. 05. 2010
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
od 01. 05. 2010
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 01. 05. 2010
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 28. 06. 1993
od 27. 05. 2010
Automatizované zpracování dat
od 10. 02. 1993
od 27. 05. 2010
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží uvedeného v příl. 2-3 zákona 455/91 Sb.)
od 10. 02. 1993
od 27. 05. 2010
Poskytování software
od 10. 02. 1993
od 27. 05. 2010
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 02. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 02. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 02. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ15887219
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:30. 09. 1993
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
18185 | A.S.E.I. spol. s r.o. | 47122722 | Kodaňská 1441/46, 10100 Praha | - vlastník |
2744425 | AGEntRs PLUS s.r.o. | 25684361 | 45, 44001 Libčeves | - vlastník |
805494 | CRC Consulting s.r.o. | 28924134 | U krčského nádraží 229/17, 14000 Praha | - vlastník |
3404567 | Elanor Europe software s.r.o., v likvidaci | 28518870 | Kodaňská 1441/46, 10100 Praha | - vlastník |