- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem FININVEST spol. s r.o., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 4268. Její identifikační číslo je 60617985
Datum zápisu: 29. 8. 1994
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 4268
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: e3k3v94
Předmět podnikání:
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Poradenství v oblasti marketinku
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou...
Zprostředkovatelská činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Milady Horákové 818/52, 17000 Praha
Adresy:
Milady Horákové 818/52, Holešovice, 170 00 Praha 7
od 23. 07. 2016
Soběslav, Na Skále 540/10, PSČ 39201
od 16. 12. 2011
od 23. 07. 2016
Soběslav, Na Skále 540/3, PSČ 39201
od 29. 08. 1994
od 16. 12. 2011
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:12. 02. 2014
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:20. 10. 1999
Zánik oprávnění:07. 02. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 01. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:11. 01. 1999
Zánik oprávnění:25. 07. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:29. 08. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:29. 08. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:29. 08. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:29. 08. 1994
DIČ:CZ60617985
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:16. 04. 1999