- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem InFin, s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 56893. Její identifikační číslo je 25637096
Datum zápisu: 9. 1. 1998
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 56893
Předmět podnikání:
Vedení účetnictví
Činnost ekonomických a organizačních poradců
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Říčanská 2399/3, 10100 Praha
Adresy:
Říčanská 2399/3, 101 00 Praha
od 12. 09. 2013
od 30. 06. 2014
Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha
od 11. 07. 2011
od 12. 09. 2013
Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha
od 18. 01. 2002
od 11. 07. 2011
Praha 1, Opletalova 45
od 09. 01. 1998
od 18. 01. 2002
Název: RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o.
IČO: 29131901
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 26. 04. 2013
od 30. 06. 2014
Částka:
100 000 ,- Kč
od 27. 01. 2014
od 30. 06. 2014
80 000 ,- Kč
od 26. 04. 2013
od 27. 01. 2014
Splaceno: 100 % od 26. 04. 2013 od 30. 06. 2014
Podíl:
100%
od 27. 01. 2014
od 30. 06. 2014
80%
od 26. 04. 2013
od 27. 01. 2014
Název: RADIO UNITED SERVICES s.r.o.
IČO: 29131863
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 09. 2013
od 27. 01. 2014
Částka: 20 000 ,- Kč od 12. 09. 2013 od 27. 01. 2014
Splaceno: 100 % od 12. 09. 2013 od 27. 01. 2014
Podíl: 20% od 12. 09. 2013 od 27. 01. 2014
Název: Hey Média, s.r.o.
IČO: 26701537
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 10. 08. 2010
od 12. 09. 2013
Částka: 20 000 ,- Kč od 10. 08. 2010 od 12. 09. 2013
Splaceno: 100 % od 10. 08. 2010 od 12. 09. 2013
Podíl: 20% od 10. 08. 2010 od 12. 09. 2013
Název: RADIO ASSET, a.s.
IČO: 25450158
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 27. 11. 2007
od 26. 04. 2013
Částka:
80 000 ,- Kč
od 10. 08. 2010
od 26. 04. 2013
100 000 ,- Kč
od 27. 11. 2007
od 10. 08. 2010
Splaceno: 100 % od 27. 11. 2007 od 26. 04. 2013
Podíl:
80%
od 10. 08. 2010
od 26. 04. 2013
100%
od 27. 11. 2007
od 10. 08. 2010
Název: MEDIA ASSET, a.s.
IČO: 27181804
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 19. 12. 2005
od 27. 11. 2007
Částka: 65 000 ,- Kč od 19. 12. 2005 od 27. 11. 2007
Splaceno: 100 % od 19. 12. 2005 od 27. 11. 2007
Podíl: 65% od 19. 12. 2005 od 27. 11. 2007
Název: GMF, s.r.o.
IČO: 26505193
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 03. 2005
od 27. 11. 2007
Částka: 35 000 ,- Kč od 16. 03. 2005 od 27. 11. 2007
Splaceno: 100 % od 16. 03. 2005 od 27. 11. 2007
Podíl: 35% od 16. 03. 2005 od 27. 11. 2007
Název: GES MEDIA HOLDING, a.s.
IČO: 26706539
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 11. 09. 2002
od 19. 12. 2005
Částka:
65 000 ,- Kč
od 04. 08. 2004
od 19. 12. 2005
100 000 ,- Kč
od 11. 09. 2002
od 04. 08. 2004
Splaceno: 100 % od 11. 09. 2002 od 19. 12. 2005
Podíl:
65%
od 04. 08. 2004
od 19. 12. 2005
100%
od 11. 09. 2002
od 04. 08. 2004
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: GES Holding, akciová společnost
IČO: 25113917
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 09. 01. 1998
od 11. 09. 2002
Částka: 100 000 ,- Kč od 09. 01. 1998 od 11. 09. 2002
Splaceno: 100 % od 09. 01. 1998 od 11. 09. 2002
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 01. 1998
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 01. 1998
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 01. 1998
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 01. 1998
Zánik oprávnění:30. 06. 2014
DIČ:CZ25637096
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:30. 06. 2014
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
3197886 | COUNTRY RADIO s.r.o. | 45270881 | Říčanská 2399/3, 10100 Praha | - vlastník |
2045075 | DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o. | 49823311 | Jana Palacha 1025, 29301 Mladá Boleslav | - vlastník |
374746 | FAJRONT BS, s.r.o. | 25899252 | Ostrava, 70800, Poruba, Matěje Kopeckého, 675 | - vlastník |
3295256 | Pražské inforádio,s.r.o. | 26506734 | Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Na Žertvách, 132/24 | - vlastník |
2144541 | Rádio Podještědí, s.r.o. | 27178251 | Praha, 18000, Libeň (Praha 8), Na Žertvách, 24/132 | - vlastník |
2890627 | Rádio Profil s.r.o. | 15053164 | Pardubice, 53003, Bílé Předměstí (Pardubice I), Štrossova, 291 | - vlastník |
2919909 | Sázava holding s.r.o. v likvidaci | 25843320 | Na žertvách 132/24, 18000 Praha | - vlastník |
1981230 | Star Promotion, s.r.o. | 26506700 | Na žertvách 132/24, 18000 Praha | - vlastník |
3390297 | V plus P s.r.o. | 49050435 | nábřeží 1. máje 1935/23, 39701 Písek | - vlastník |