- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem NECOM GROUP, s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 20262. Její identifikační číslo je 47547766
Datum zápisu: 10. 5. 1993
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 20262
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: ebupsyt
Předmět podnikání:
Poskytování kopírovacích služeb
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost realitní kanceláře
Účetnické práce
Reklamní činnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Poradenská činnost v oblasti obchodu /mimo činností uvedených v zák...
Komisionářská činnost v oblasti obchodu
Sídlo: Modřanská 496/96A, 14700 Praha
Adresy:
Praha 4, Modřanská 496/96a, PSČ 14700
od 14. 08. 2004
Čelechovice na Hané, Cukrovarská čp. 41, PSČ 79816
od 28. 02. 2004
od 14. 08. 2004
Čelechovice na Hané, Cukrovarnická čp. 41, PSČ 79816
od 08. 01. 2003
od 28. 02. 2004
Praha 2, Karlovo náměstí 292, PSČ 12000
od 26. 06. 2001
od 08. 01. 2003
Brno, Koliště 71, okres Brno-město, PSČ 60200
od 10. 08. 2000
od 26. 06. 2001
Úvaly, Dobročovická 948
od 10. 05. 1993
od 10. 08. 2000
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: INSPEKTION společnost s ručením omezeným
IČO: 25088734
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 26. 06. 2001
od 08. 01. 2003
Částka: 50 000 ,- Kč od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Splaceno: 100 % od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Podíl: 50% od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Název: PROVE PRAHA s.r.o.
IČO: 26429454
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 26. 06. 2001
od 08. 01. 2003
Částka: 50 000 ,- Kč od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Splaceno: 100 % od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Podíl: 50% od 26. 06. 2001 od 08. 01. 2003
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:21. 04. 1999
Obory činnosti:
- rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
- potisk materiálů tamponovým tiskem
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
Zánik oprávnění:15. 10. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:21. 04. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:21. 04. 1999
Obory činnosti:
- nákup a prodej nemovitostí
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
- zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
- zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
od 21. 04. 1999
od 15. 10. 2003
Zánik oprávnění:15. 10. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:21. 04. 1999
Zánik oprávnění:20. 03. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:21. 04. 1999
Obory činnosti:
- zpracování a výroba návrhů
od 21. 04. 1999
od 30. 06. 2008
- šíření reklamy
od 21. 04. 1999
od 30. 06. 2008
- průzkum trhu
od 21. 04. 1999
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 05. 1993
Obory činnosti:
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 21. 04. 1999
Reklamní činnost
od 21. 04. 1999
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 10. 05. 1993
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 05. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 05. 1993
Obory činnosti:
- organizační a ekonomické poradenství
od 10. 05. 1993
od 15. 10. 2003
Zánik oprávnění:15. 10. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:10. 05. 1993
Zánik oprávnění:15. 10. 2003
DIČ:CZ47547766
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:23. 03. 2007