- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem RL - Management s.r.o., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 11200. Její identifikační číslo je 25008510
Datum zápisu: 9. 9. 1996
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 11200
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zqexumy
Předmět podnikání:
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování obchodu
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Vladislavova 1390/17, 11000 Praha
Adresy:
Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
od 21. 10. 2016
Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov
od 23. 10. 2014
od 21. 10. 2016
Velký Šenov, Brtnická 595, PSČ 40778
od 19. 09. 2011
od 23. 10. 2014
Velký Šenov, Brtnická 360, PSČ 40778
od 16. 01. 1998
od 19. 09. 2011
Jablonec nad Nisou, Liberecká 37
od 09. 09. 1996
od 16. 01. 1998
Název: Farma Ploučnice a.s.
IČO: 25024124
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 2010
Částka:
2 800 000 ,- Kč
od 07. 12. 2016
1 400 000 ,- Kč
od 03. 03. 2010
od 07. 12. 2016
Splaceno: 100 % od 03. 03. 2010
Podíl:
70/385
od 07. 12. 2016
35/385
od 06. 10. 2014
od 07. 12. 2016
1/11
od 03. 03. 2010
od 06. 10. 2014
Název: Mercuda, a.s.
IČO: 28179536
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 20. 10. 2014
Částka: 12 600 000 ,- Kč od 20. 10. 2014
Splaceno: 100 % od 20. 10. 2014
Podíl: 315/385 od 20. 10. 2014
Název: Verneřický Angus a.s.
IČO: 25023721
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 21. 02. 2011
od 07. 12. 2016
Částka: 1 400 000 ,- Kč od 21. 02. 2011 od 07. 12. 2016
Splaceno: 100 % od 21. 02. 2011 od 07. 12. 2016
Podíl:
35/385
od 06. 10. 2014
od 07. 12. 2016
1/11
od 21. 02. 2011
od 06. 10. 2014
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: Biochov s.r.o.
IČO: 25422707
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 29. 07. 2013
od 04. 12. 2013
Částka: 1 400 000 ,- Kč od 29. 07. 2013 od 04. 12. 2013
Splaceno: 100 % od 29. 07. 2013 od 04. 12. 2013
Podíl: 1/11 od 29. 07. 2013 od 04. 12. 2013
Název: PG - Hazlov a.s.
IČO: 25091352
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 2010
od 04. 12. 2013
Částka: 1 400 000 ,- Kč od 03. 03. 2010 od 04. 12. 2013
Splaceno: 100 % od 03. 03. 2010 od 04. 12. 2013
Podíl: 1/11 od 03. 03. 2010 od 04. 12. 2013
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 12. 2001
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:09. 09. 1996
DIČ:CZ25008510
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:21. 04. 2012
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
2577039 | PV - Cvikov s.r.o. | 61503894 | 121, 47125 Jablonné v Podještědí | - vlastník |