- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem S.A.S. Invest, spol. s r.o., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 20487. Její identifikační číslo je 63476665
Datum zápisu: 31. 8. 1995
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 20487
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: fii73k5
Předmět podnikání:
Reklamní činnost a marketing
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Realitní činnost
Zprostředkování služeb
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Údolní 527/27, 60200 Brno
Adresy:
Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno
od 24. 10. 2016
Brno, Údolní 527/27, okres Brno-město, PSČ 60200
od 17. 12. 2001
od 24. 10. 2016
Brno, Údolní 27, okres Brno-město, PSČ 60200
od 14. 04. 1999
od 17. 12. 2001
Brno, Barvičova 36, PSČ 60200
od 31. 08. 1995
od 14. 04. 1999
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:19. 11. 2001
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:19. 11. 2001
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:31. 08. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:31. 08. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:31. 08. 1995
Zánik oprávnění:03. 12. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:31. 08. 1995
DIČ:CZ63476665
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:07. 09. 1995