- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem SIBAS s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 79476. Její identifikační číslo je 26204215
Datum zápisu: 11. 10. 2000
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 79476
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: mk3z8jj
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Reklamní činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Činnost organizačních a ekonomických poradců
Sídlo: Špirkova 527/4, 14200 Praha
Adresy:
Praha 4 - Kamýk, Špirkova 527/4, PSČ 14200
od 24. 10. 2005
Praha 2, Kunětická 2534/2, PSČ 12000
od 30. 11. 2004
od 24. 10. 2005
Praha 2, Vyšehradská 43
od 11. 10. 2000
od 30. 11. 2004
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: AG-KOTEX spol.s r.o.
IČO: 62576623
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 30. 11. 2004
od 24. 10. 2005
Částka: 100 000 ,- Kč od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Splaceno: 100 % od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Podíl: 50% od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Název: I. TEPLA (1898) Sociéte Tchéque
IČO: 70098387
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 30. 11. 2004
od 24. 10. 2005
Částka: 100 000 ,- Kč od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Splaceno: 100 % od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Podíl: 50% od 30. 11. 2004 od 24. 10. 2005
Název: Globe Internet, s.r.o.
IČO: 25115804
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 10. 2000
od 30. 11. 2004
Částka: 100 000 ,- Kč od 12. 10. 2000 od 30. 11. 2004
Splaceno: 100 % od 12. 10. 2000 od 30. 11. 2004
Název: Ark Communications a.s.
IČO: 41691083
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 11. 10. 2000
od 30. 11. 2004
Částka: 100 000 ,- Kč od 11. 10. 2000 od 30. 11. 2004
Splaceno: 100 % od 11. 10. 2000 od 30. 11. 2004
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 10. 2000
Obory činnosti:
Činnost organizačních a ekonomických poradců
od 11. 10. 2000
Reklamní činnost
od 11. 10. 2000
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 11. 10. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 10. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 10. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 10. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 10. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 10. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ26204215
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 08. 2006