- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem D - TRANS s.r.o. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 4402. Její identifikační číslo je 48265179
Datum zápisu: 15. 2. 1993
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 4402
Předmět podnikání:
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, nákladní...
Silniční motorová doprava nákladní Druh dopravy : - nákladní...
Silniční motorová doprava osobní Druh dopravy: -osobní...
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady - činnosti živností volných
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Veřejná silniční nákladní doprava a veřejná silniční hromadná...
Sídlo: Českolipská 278/127, 47141 Dubá
Adresy:
Dubá, Českolipská č. 278
od 15. 02. 1993
od 24. 12. 2014
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Zánik oprávnění:28. 07. 2000
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Zánik oprávnění:10. 04. 1997
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Přerušení:
od 01. 01. 2006
od 31. 12. 2007
od 30. 09. 2004
od 31. 12. 2005
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Přerušení:
od 01. 01. 2006
od 31. 12. 2007
od 30. 09. 2004
od 31. 12. 2005
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1995
Přerušení: od 13. 11. 2008 od 24. 12. 2014
Zánik oprávnění:24. 12. 2014
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:16. 05. 1994
Zánik oprávnění:31. 12. 1995
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 05. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:15. 02. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:15. 02. 1993
Zánik oprávnění:24. 12. 2014
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:28. 01. 1993
Zánik oprávnění:28. 01. 1995
DIČ:173-48265179
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:07. 04. 2001