- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem ESPA LUX, s. r. o. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 14940. Její identifikační číslo je 25925032
Datum zápisu: 4. 8. 1999
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 14940
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: xtg4mgy
Předmět podnikání:
Činnost technických poradců v oblasti ekologie, chemie, energetiky...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
Sídlo: Pardubice - Pardubičky, Průmyslová 393, PSČ 530 45
Adresy:
Pardubice - Pardubičky, Průmyslová 393, PSČ 53045
od 04. 02. 2003
od 21. 09. 2016
Pardubice, Průmyslová 393, PSČ 53045
od 04. 08. 1999
od 04. 02. 2003
Název: NIKA Development a.s.
IČO: 27528910
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 03. 03. 2011
od 21. 09. 2016
Částka: 2 600 000 ,- Kč od 03. 03. 2011 od 21. 09. 2016
Splaceno: 100 % od 03. 03. 2011 od 21. 09. 2016
Podíl: 100% od 03. 03. 2011 od 21. 09. 2016
Název: Energostrojírny Pardubice, a.s.
IČO: 46504656
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 04. 08. 1999
od 03. 03. 2011
Částka:
2 600 000 ,- Kč
od 07. 01. 2010
od 03. 03. 2011
2 555 000 ,- Kč
od 27. 03. 2000
od 07. 01. 2010
55 000 ,- Kč
od 04. 08. 1999
od 27. 03. 2000
Splaceno: 100 % od 04. 08. 1999 od 03. 03. 2011
Podíl:
100%
od 07. 01. 2010
od 03. 03. 2011
2555/2600
od 04. 02. 2003
od 07. 01. 2010
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název/Jméno: BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s.
IČO: 28978617
Funkce:
Likvidátor
od 06. 12. 2013
od 21. 09. 2016
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:08. 10. 2007
Obory činnosti:
- činnost energetického auditora
od 18. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- ekologie, energetiky
od 18. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- chemie
od 18. 10. 2007
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:04. 08. 1999
Obory činnosti:
Činnost technických poradců v oblasti ekologie, chemie, energetiky a činnosti energetického auditora
od 08. 10. 2007
od 28. 03. 2013
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 04. 08. 1999
od 28. 03. 2013
Zánik oprávnění:28. 03. 2013
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:04. 08. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:04. 08. 1999
Zánik oprávnění:28. 03. 2013
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:04. 08. 1999
Zánik oprávnění:25. 04. 2001
DIČ:CZ25925032
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:31. 12. 2012