- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem FRAUS - RYBÁŘ s.r.o., zapsal Krajský soud v Plzni, odd. vložka: C 7650. Její identifikační číslo je 64834875
Datum zápisu: 15. 4. 1996
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Plzni, odd. vložka: C 7650
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: har659z
Předmět podnikání:
Provádění veřejných dražeb
Pekařství, cukrářství
Pekařská a cukrářská výroba
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování obchodu a služeb
Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí
Sídlo: Klatovská třída 2154/124, 30100 Plzeň
Adresy:
Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská třída 2154/124, PSČ 30100
od 28. 01. 2010
Plzeň - Litice, Větrná 29, č.p. 339, PSČ 32100
od 22. 10. 2003
od 28. 01. 2010
Plzeň, Mohylová 70, okres Plzeň-město, PSČ 31212
od 05. 01. 1999
od 22. 10. 2003
Plzeň, Karlova 20, okres Plzeň-město, PSČ 30121
od 15. 04. 1996
od 05. 01. 1999
Název: Klub zelené energie, o.s.
IČO: 22727442
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 28. 01. 2010
Částka: 100 000 ,- Kč od 28. 01. 2010
Splaceno: 100 000 ,- Kč od 28. 01. 2010
Podíl: 100% od 28. 01. 2010
Název: Finanční klub OMORICA, o.s.
IČO: 69976872
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 20. 10. 2004
od 28. 01. 2010
Částka: 100 000 ,- Kč od 20. 10. 2004 od 28. 01. 2010
Splaceno: 100 000 ,- Kč od 20. 10. 2004 od 28. 01. 2010
Podíl: 100% od 20. 10. 2004 od 28. 01. 2010
Název: ORTIGA, spol. s r.o.
IČO: 49194658
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 22. 10. 2003
od 20. 10. 2004
Částka: 80 000 ,- Kč od 22. 10. 2003 od 20. 10. 2004
Splaceno: 80 000 ,- Kč od 22. 10. 2003 od 20. 10. 2004
Podíl: 80% od 22. 10. 2003 od 20. 10. 2004
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:23. 10. 2000
Přerušení: od 14. 04. 2003 od 07. 05. 2004
Zánik oprávnění:07. 05. 2004
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:12. 08. 1996
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 08. 1996
Zánik oprávnění:06. 09. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:15. 04. 1996
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:15. 04. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:15. 04. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:25. 03. 1996
Zánik oprávnění:01. 05. 2001
DIČ:CZ64834875
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 11. 2000