- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Hasch spol. s r.o. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 3633. Její identifikační číslo je 60827891
Datum zápisu: 27. 12. 1993
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 3633
Předmět podnikání:
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Poradenská činnost /mimo přílohy č. 2, zák. č. 455/1991 Sb./
Zprostředkovatelská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Pronájem nemovitostí
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
zprostředkovatelská činnost
poradenská činnost (mimo příloh ŽZ)
najímání, správa a pronájem nemovitostí
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Sídlo: Holečkova 2628/3A, 37004 České Budějovice
Adresy:
Holečkova 2628/3a, 370 04 České Budějovice
od 15. 08. 2006
od 19. 11. 2014
V. Talicha 12, 370 05 České Budějovice 5
od 27. 12. 1993
od 15. 08. 2006
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:30. 03. 2007
Obory činnosti:
- ....................... (další činnosti)
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
- sekretářské služby
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
- poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
- certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
od 06. 04. 2007
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 03. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 03. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 03. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 03. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 03. 1996
Obory činnosti:
Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Velkoobchod a maloobchod
od 02. 04. 2012
od 19. 11. 2014
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 30. 03. 2007
od 02. 04. 2012
Zprostředkovatelská činnost
od 18. 03. 1996
od 02. 04. 2012
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 03. 1996
od 02. 04. 2012
Pronájem nemovitostí
od 18. 03. 1996
od 02. 04. 2012
Poradenská činnost /mimo přílohy č. 2, zák. č. 455/1991 Sb./
od 18. 03. 1996
od 02. 04. 2012
Zánik oprávnění:19. 11. 2014
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 04. 1994
Zánik oprávnění:14. 07. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 04. 1994
Zánik oprávnění:14. 07. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:27. 12. 1993
Zánik oprávnění:14. 07. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:27. 12. 1993
Zánik oprávnění:14. 07. 1994
DIČ:CZ60827891
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:19. 11. 2014
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
134337 | "Egartner s.r.o." | 65006470 | 8, 38292 Rožmitál na Šumavě | - vlastník |
53959 | "PBS Bohemia spol. s r.o." | 62509942 | České Budějovice, 37005, České Budějovice 2, V. Talicha, 12 | - vlastník |
3457093 | ACTUAL PROFIL spol. s r.o. v likvidaci | 62522281 | Linecká 220, 38241 Kaplice | - vlastník |
1921641 | Engel strojírenská spol. s r.o. | 62497219 | Českobudějovická 314, 38241 Kaplice | - vlastník |
2509529 | Haider Design s.r.o. v likvidaci | 26148617 | Werichova 995, 25264 Velké Přílepy | - vlastník |
3419787 | MABA Prefa spol. s r.o. | 62525271 | Čtvrť J. Hybeše 549, 39181 Veselí nad Lužnicí | - vlastník |
1855149 | NHG s.r.o. | 26131081 | Studentská 1655/1B, 37005 České Budějovice | - vlastník |
738002 | PH-KOVO, spol. s r.o. | 62525255 | Žižkova tř. 309/12, 37001 České Budějovice | - vlastník |
1572919 | TRANTER spol. s r.o. v likvidaci | 60827378 | Týn nad Vltavou, 37501, Týn nad Vltavou, Puchmayerova, 243 | - vlastník |
3068455 | Vertex Software Solutions spol. s r.o. v likvidaci | 25635409 | Praha, 11000, Staré Město, Na Příkopě, 27 | - vlastník |