- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Hospodářské družstvo Hlučín, zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: Dr 174. Její identifikační číslo je 43964788
Datum zápisu: 9. 3. 1992
Právní forma:Družstvo
Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: Dr 174
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: tzvaq4k
Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
výroba krmných směsí a premixů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Sídlo: U Stadionu 615/18, 74801 Hlučín
Adresy:
U Stadionu 615/18, 748 01 Hlučín
od 02. 07. 2014
Hlučín, U stadionu 18, PSČ 74801
od 25. 07. 2005
od 02. 07. 2014
Hlučín, U stadionu 18
od 10. 01. 1996
od 25. 07. 2005
Hlučín, ČSA 2
od 15. 02. 1994
od 10. 01. 1996
Hlučín
od 09. 03. 1992
od 15. 02. 1994
Název/Jméno: Opavice a.s.
IČO: 25375245
Funkce:
Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 06. 2010
Název/Jméno: Hlučínská obchodní, spol. s r. o.
IČO: 25867750
Funkce:
Statutární orgán - předseda představenstva
od 09. 06. 2010
Název/Jméno: AGROLAND, spol. s r.o.
IČO: 49609378
Funkce:
Statutární orgán - místopředseda představenstva
od 09. 06. 2010
Název/Jméno: CETA s.r.o.
IČO: 49608738
Funkce:
Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 06. 2010
Název/Jméno: Popak, spol. s r.o.
IČO: 13643762
Funkce:
Statutární orgán - člen představenstva
od 09. 06. 2010
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:08. 11. 1995
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:13. 03. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:23. 12. 1993
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:23. 12. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ43964788
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 02. 1994
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
183079 | HD služby s.r.o. "v likvidaci" | 64608204 | Opava, 74706, Vávrovice, Vávrovická, 70 | - vlastník |