- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem HRAT, s.r.o., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 13714. Její identifikační číslo je 64087352
Datum zápisu: 2. 10. 1995
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 13714
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: trbax88
Předmět podnikání:
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Kopírovací práce
Reklamní činnost a marketing
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Provozování cestovní agentury
Úklid a údržba komunikací
Ruční přemísťování břemen
Výkopové práce
Malířské, natěračské a sklenářské práce
Práce v lese
Válcování oceli
Výroba oceli
Výroba surového železa
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických...
Zprostředkování v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zprostředkování služeb
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod
Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Zprostředkování obchodu
Sídlo: Družstevní 294, 73961 Třinec
Adresy:
Družstevní 294, Staré Město, 739 61 Třinec
od 14. 07. 2014
Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961
od 21. 11. 2006
od 14. 07. 2014
Třinec, nám. T.G.Masaryka 383, PSČ 73961
od 08. 08. 2003
od 21. 11. 2006
Třinec, nám. TGM 383, okres Frýdek-Místek, PSČ 73961
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Název: KAZUIST, spol. s r.o.
IČO: 44743432
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 14. 07. 2014
Částka: 60 000 ,- Kč od 14. 07. 2014
Splaceno: 100 % od 14. 07. 2014
Podíl: 14% od 14. 07. 2014
Název: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
IČO: 44741031
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 14. 07. 2014
Částka: 100 000 ,- Kč od 14. 07. 2014
Splaceno: 100 % od 14. 07. 2014
Podíl: 23,3% od 14. 07. 2014
Název: AUTEL, a.s.
IČO: 25354566
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 14. 07. 2014
Částka: 50 000 ,- Kč od 14. 07. 2014
Splaceno: 100 % od 14. 07. 2014
Podíl: 11,6% od 14. 07. 2014
Název: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
IČO: 47673168
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 08. 08. 2003
Částka: 20 000 ,- Kč od 08. 08. 2003
Splaceno: 100 % od 08. 08. 2003
Podíl: 4,7% od 08. 08. 2003
Název: Třinec Město
IČO: 297313
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 10. 1995
Částka: 50 000 ,- Kč od 02. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 02. 10. 1995
Podíl: 11,6% od 08. 08. 2003
Název: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
IČO: 18050646
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 07. 2008
Společníci - společník s vkladem
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Částka:
100 000 ,- Kč
od 16. 07. 2008
50 000 ,- Kč
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Splaceno:
100 %
od 16. 07. 2008
100 %
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Podíl: 23,3% od 16. 07. 2008
Název: Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny
IČO: 14613522
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 14. 07. 2014
Částka: 50 000 ,- Kč od 14. 07. 2014
Splaceno: 100 % od 14. 07. 2014
Podíl: 11,6% od 14. 07. 2014
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: ŽELEZÁRNY TŘINECKÉ
IČO: 18050646
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 08. 08. 2003
od 16. 07. 2008
Částka: 50 000 ,- Kč od 08. 08. 2003 od 16. 07. 2008
Splaceno: 100 % od 08. 08. 2003 od 16. 07. 2008
Podíl: 11,6% od 08. 08. 2003 od 16. 07. 2008
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: a IPS
IČO: 16189400
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Částka: 50 000 ,- Kč od 02. 10. 1995 od 08. 08. 2003
Splaceno: 100 % od 02. 10. 1995 od 08. 08. 2003
Název: Agentura pro regionální rozvoj, akciová společnost
IČO: 47673168
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 10. 1995
od 08. 08. 2003
Částka: 20 000 ,- Kč od 02. 10. 1995 od 08. 08. 2003
Splaceno: 100 % od 02. 10. 1995 od 08. 08. 2003
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 04. 2005
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 08. 2002
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 08. 2002
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 08. 2002
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 08. 2002
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:28. 08. 2002
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:22. 11. 2001
Přerušení: od 20. 04. 2005 od 19. 04. 2007
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1996
Zánik oprávnění:04. 06. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 10. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 10. 1995
Zánik oprávnění:19. 02. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 10. 1995
Zánik oprávnění:19. 02. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:26. 06. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:26. 06. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:26. 06. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:26. 06. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:19. 06. 1995
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:19. 06. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ64087352
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 01. 1997