- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem IVAR CS spol. s r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 9648. Její identifikační číslo je 45276935
Datum zápisu: 19. 5. 1992
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 9648
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: g7bc5zs
Předmět podnikání:
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Zprostředkování služeb
Zprostředkování obchodu
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ...
Sídlo: Velvarská 9, 27751 Nelahozeves
Adresy:
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves
od 26. 08. 2013
Praha 6, Vaníčkova 5, PSČ 16017
od 29. 06. 1994
od 26. 08. 2013
Praha 10, Litvínova 441
od 19. 05. 1992
od 29. 06. 1994
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:17. 01. 2011
Přerušení: Aktivní od 01. 07. 2012 od 31. 12. 2017
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:12. 03. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 03. 2003
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:12. 03. 2003
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 12. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 12. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ45276935
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 01. 1993