- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Jihoreal spol. s r.o., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 6437. Její identifikační číslo je 25153854
Datum zápisu: 16. 9. 1996
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 6437
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: c38dwwk
Předmět podnikání:
PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB
ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST kromě případů vyžadujících zvláštní...
OBCHODNÍ ČINNOST koupě zboží za účelem prodeje a další prodej kromě...
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
PORADENSKÁ ČINNOST V OBLASTI OBCHODU S NEMOVITOSTMI
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Dobrovského 1, 37701 Jindřichův Hradec
Adresy:
Dobrovského 1, Jindřichův Hradec I, 377 01 Jindřichův Hradec
od 25. 11. 2016
Jindřichův Hradec, Dobrovského 1, PSČ 37701
od 16. 08. 2005
od 25. 11. 2016
Jindřichův Hradec, Sibiřská 390/III, PSČ 37701
od 28. 06. 2000
od 16. 08. 2005
České Budějovice, Jaroslava Haška 1, PSČ 37001
od 01. 06. 1999
od 28. 06. 2000
České Budějovice, Žižkova l, PSČ 37001
od 16. 09. 1996
od 01. 06. 1999
Název: regent s.r.o.
IČO: 26084635
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 26. 06. 2007
Částka:
400 000 ,- Kč
od 15. 12. 2010
225 000 ,- Kč
od 14. 12. 2010
od 15. 12. 2010
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
25 000 ,- Kč
od 26. 06. 2007
od 22. 01. 2009
Splaceno:
400 000 ,- Kč
od 15. 12. 2010
225 000 ,- Kč
od 14. 12. 2010
od 15. 12. 2010
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
100 %
od 26. 06. 2007
od 22. 01. 2009
Podíl:
100%
od 15. 12. 2010
225/400
od 14. 12. 2010
od 15. 12. 2010
50/400
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
25/400
od 26. 06. 2007
od 22. 01. 2009
Název: REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.
IČO: 60826622
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 15. 12. 2010
Částka: 50 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Splaceno: 50 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Podíl: 50/400 od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: REFIS s.r.o.
IČO: 25173294
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 08. 2001
od 15. 12. 2010
Částka:
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 15. 12. 2010
25 000 ,- Kč
od 02. 08. 2001
od 22. 01. 2009
Splaceno:
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 15. 12. 2010
25 000 ,- Kč
od 02. 08. 2001
od 22. 01. 2009
Podíl:
50/400
od 22. 01. 2009
od 15. 12. 2010
25/400
od 02. 08. 2001
od 22. 01. 2009
Název: Hrdlička - Hrdličková s.r.o.
IČO: 26076063
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 14. 12. 2010
Částka:
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
25 000 ,- Kč
od 16. 08. 2005
od 22. 01. 2009
Splaceno:
50 000 ,- Kč
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
25 000 ,- Kč
od 16. 08. 2005
od 22. 01. 2009
Podíl:
50/400
od 22. 01. 2009
od 14. 12. 2010
25/400
od 16. 08. 2005
od 22. 01. 2009
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: J.A.KREDIT, s.r.o.
IČO: 26065436
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 14. 12. 2010
Částka: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Splaceno: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Podíl: 25/400 od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: SORETA Group, a.s.
IČO: 26065941
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 15. 12. 2010
Částka: 75 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Splaceno: 75 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Podíl: 75/400 od 16. 08. 2005 od 15. 12. 2010
Název: REALITY GRÉGR s.r.o.
IČO: 26084724
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 22. 01. 2009
Částka: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 22. 01. 2009
Splaceno: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 22. 01. 2009
Podíl: 25/400 od 16. 08. 2005 od 22. 01. 2009
Název: AGRES, s.r.o.
IČO: 47237121
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2005
od 14. 12. 2010
Částka: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Splaceno: 25 000 ,- Kč od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Podíl: 25/400 od 16. 08. 2005 od 14. 12. 2010
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: REA LS spol. s r.o.
IČO: 46678778
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 08. 2001
od 16. 08. 2005
Částka: 25 000 ,- Kč od 02. 08. 2001 od 16. 08. 2005
Splaceno: 25 000 ,- Kč od 02. 08. 2001 od 16. 08. 2005
Podíl: 25/400 od 02. 08. 2001 od 16. 08. 2005
Název: JRK GARDA, s.r.o.
IČO: 25152378
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 08. 2001
od 14. 12. 2010
Částka: 25 000 ,- Kč od 02. 08. 2001 od 14. 12. 2010
Splaceno: 25 000 ,- Kč od 02. 08. 2001 od 14. 12. 2010
Podíl: 25/400 od 02. 08. 2001 od 14. 12. 2010
Název: SORETA Praha, s.r.o.
IČO: 25171704
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 28. 07. 1999
od 16. 08. 2005
Částka: 50 000 ,- Kč od 28. 07. 1999 od 16. 08. 2005
Splaceno: 50 000 ,- Kč od 28. 07. 1999 od 16. 08. 2005
Podíl: 50/400 od 02. 08. 2001 od 16. 08. 2005
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:29. 12. 2000
Zánik oprávnění:28. 06. 2004
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1996
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1996
Obory činnosti:
OBCHODNÍ ČINNOST
koupě zboží za účelem prodeje a další prodej
kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
od 16. 09. 1996
ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ ČINNOST
kromě případů vyžadujících zvláštní oprávnění
od 16. 09. 1996
VYDAVATELSKÁ ČINNOST
od 16. 09. 1996
PORADENSKÁ ČINNOST V OBLASTI OBCHODU S NEMOVITOSTMI
od 16. 09. 1996
Plátce:Není plátce DPH