- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem JOAST, spol. s r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 22933. Její identifikační číslo je 49707949
Datum zápisu: 16. 9. 1993
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 22933
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: h8c47ns
Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Holičství, kadeřnictví
Prodej drogistického zboží
Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb
Vedení účetnictví
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Opravy, montáže plynových zařízení, revize na propan - butan
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Sídlo: U plynárny 500/44, 14000 Praha
Adresy:
Praha 4, U Plynárny 500/44, PSČ 14000
od 18. 01. 2012
Praha 4, U Plynárny 44, PSČ 14000
od 16. 09. 1993
od 18. 01. 2012
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:23. 06. 2010
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 12. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:02. 09. 1998
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Zánik oprávnění:12. 04. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Zánik oprávnění:10. 10. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:16. 09. 1993