- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem LS Inside steel s.r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 131571. Její identifikační číslo je 27810178
Datum zápisu: 16. 8. 2007
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 131571
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 2i2i6ie
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Velkoobchod
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Sídlo: Pobřežní 95/74, 18600 Praha
Adresy:
Praha 8 - Karlín, Pobřežní 95/74, PSČ 18700
od 17. 06. 2009
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 27/93, PSČ 18600
od 21. 09. 2007
od 17. 06. 2009
Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 2728/38, PSČ 70200
od 16. 08. 2007
od 21. 09. 2007
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: LS Inside steel s.r.o.
IČO: 27810178
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 02. 05. 2011
Částka: 200 000 ,- Kč od 02. 05. 2011
Splaceno: 100 % od 02. 05. 2011
Podíl: 100% od 02. 05. 2011
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: CHAMR Corporation a.s.
IČO: 27610390
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 16. 08. 2007
od 21. 09. 2007
Částka: 200 000 ,- Kč od 16. 08. 2007 od 21. 09. 2007
Splaceno: 100 % od 16. 08. 2007 od 21. 09. 2007
Podíl: 100% od 16. 08. 2007 od 21. 09. 2007
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:17. 09. 2007
Obory činnosti:
Velkoobchod
od 17. 09. 2007
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 17. 09. 2007
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:17. 09. 2007
Obory činnosti:
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- kovy a kovovými rudami
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- zdravotnickými prostředky
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:17. 09. 2007
Obory činnosti:
- přeprava fekálií
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
- skladování a zpracování nekovového odpadu
od 01. 10. 2007
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ27810178
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:18. 05. 2011
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
488971 | LS Inside steel s.r.o. | 27810178 | Pobřežní 95/74, 18600 Praha | - vlastník |