- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem Maso Jičín s.r.o., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 4141. Její identifikační číslo je 48168408
Datum zápisu: 20. 4. 1993
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 4141
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zi8kfd6
Předmět podnikání:
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě činností...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)
Hostinská činnost
Řeznictví a uzenářství
Sídlo: Konecchlumského 1075, 50601 Jičín
Adresy:
Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
od 21. 11. 2013
Jičín, Konecchlumského 1075, PSČ 50601
od 02. 08. 2007
od 21. 11. 2013
Jičín, Konecchlumská 1075, PSČ 50601
od 10. 08. 1994
od 02. 08. 2007
Jičín, Konecchlumská 1, PSČ 50601
od 20. 04. 1993
od 10. 08. 1994
Název: Tekro, spol. s r.o.
IČO: 18628851
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 07. 06. 2016
Částka:
184 000 ,- Kč
od 30. 12. 2016
600 000 ,- Kč
od 07. 06. 2016
od 30. 12. 2016
Splaceno: 100 % od 07. 06. 2016
Podíl:
23%
od 30. 12. 2016
75%
od 07. 06. 2016
od 30. 12. 2016
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: PROAGRO Nymburk a.s.
IČO: 45149666
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 21. 11. 2013
od 27. 01. 2016
Částka: 200 000 ,- Kč od 21. 11. 2013 od 27. 01. 2016
Splaceno: 100 % od 21. 11. 2013 od 27. 01. 2016
Podíl: 25% od 21. 11. 2013 od 27. 01. 2016
Název: Agropodnik Humburky, a.s.
IČO: 64259668
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 21. 11. 2013
od 07. 06. 2016
Částka: 200 000 ,- Kč od 21. 11. 2013 od 07. 06. 2016
Splaceno: 100 % od 21. 11. 2013 od 07. 06. 2016
Podíl: 25% od 21. 11. 2013 od 07. 06. 2016
Název: AGRO Chomutice a.s.
IČO: 64792226
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 02. 2003
od 07. 06. 2016
Částka:
200 000 ,- Kč
od 21. 11. 2013
od 07. 06. 2016
400 000 ,- Kč
od 28. 05. 2013
od 21. 11. 2013
264 000 ,- Kč
od 05. 04. 2013
od 28. 05. 2013
184 000 ,- Kč
od 12. 02. 2003
od 05. 04. 2013
Splaceno: 100 % od 12. 02. 2003 od 07. 06. 2016
Podíl:
25%
od 21. 11. 2013
od 07. 06. 2016
50%
od 28. 05. 2013
od 21. 11. 2013
33%
od 05. 04. 2013
od 28. 05. 2013
23%
od 12. 02. 2003
od 05. 04. 2013
Název: AGRO SLATINY a.s.
IČO: 25280481
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 05. 06. 2002
od 07. 06. 2016
Částka:
200 000 ,- Kč
od 21. 11. 2013
od 07. 06. 2016
400 000 ,- Kč
od 28. 05. 2013
od 21. 11. 2013
344 000 ,- Kč
od 05. 04. 2013
od 28. 05. 2013
264 000 ,- Kč
od 12. 02. 2003
od 05. 04. 2013
160 000 ,- Kč
od 05. 06. 2002
od 12. 02. 2003
Splaceno: 100 % od 05. 06. 2002 od 07. 06. 2016
Podíl:
25%
od 21. 11. 2013
od 07. 06. 2016
50%
od 28. 05. 2013
od 21. 11. 2013
43%
od 05. 04. 2013
od 28. 05. 2013
33%
od 12. 02. 2003
od 05. 04. 2013
1/5
od 05. 06. 2002
od 12. 02. 2003
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: U r b a n , spol. s r. o.
IČO: 47469137
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 19. 09. 1997
od 28. 11. 2002
Částka:
480 000 ,- Kč
od 22. 02. 2002
od 28. 11. 2002
640 000 ,- Kč
od 19. 09. 1997
od 22. 02. 2002
Splaceno:
480 000 ,- Kč
od 22. 02. 2002
od 28. 11. 2002
640 000 ,- Kč
od 19. 09. 1997
od 22. 02. 2002
Podíl: 60% od 22. 02. 2002 od 28. 11. 2002
Název: JATKY HARANT, a.s.
IČO: 25923072
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 22. 02. 2002
od 02. 11. 2002
Částka: 160 000 ,- Kč od 22. 02. 2002 od 02. 11. 2002
Splaceno: 160 000 ,- Kč od 22. 02. 2002 od 02. 11. 2002
Podíl: 20% od 22. 02. 2002 od 02. 11. 2002
Název: Zemědělské družstvo Slatiny
IČO: 125920
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 20. 04. 1993
od 05. 06. 2002
Částka:
160 000 ,- Kč
od 10. 08. 1994
od 05. 06. 2002
20 000 ,- Kč
od 20. 04. 1993
od 10. 08. 1994
Splaceno:
160 000 ,- Kč
od 10. 08. 1994
od 05. 06. 2002
20 000 ,- Kč
od 20. 04. 1993
od 10. 08. 1994
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:14. 04. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:14. 04. 1994
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:27. 01. 1994
Zánik oprávnění:15. 04. 1996
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:27. 01. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:20. 04. 1993
DIČ:CZ48168408
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:25. 05. 1993
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
2476291 | M Ě S T S K Á J A T K A s.r.o. | 47450096 | Lánovská 565, 54301 Vrchlabí | - vlastník |
2243107 | Maso Sedlák s.r.o. | 3737250 | Jateční 344, 28903 Městec Králové | - vlastník |
1118488 | U r b a n, spol. s r. o. | 47469137 | Konecchlumského 1075, 50601 Jičín | - vlastník |