- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem MILPO, s.r.o. v likvidaci, zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 1718. Její identifikační číslo je 45538344
Datum zápisu: 17. 3. 1992
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 1718
Předmět podnikání:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Mlékárenství
Sídlo: Poříčská 91, 54932 Velké Poříčí
Adresy:
Poříčská 91, 549 32 Velké Poříčí
od 05. 10. 2016
Velké Poříčí, Poříčská 91, PSČ 54932
od 03. 06. 1996
od 05. 10. 2016
Police nad Metují, Zahradní 370, PSČ 54954
od 26. 09. 1995
od 03. 06. 1996
Hronov
od 17. 03. 1992
od 26. 09. 1995
Název: BOR spol. s r.o.
IČO: 49286013
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 06. 1995
Částka:
1 889 000 ,- Kč
od 10. 10. 2003
1 424 000 ,- Kč
od 08. 04. 1999
od 10. 10. 2003
702 000 ,- Kč
od 30. 10. 1998
od 08. 04. 1999
36 000 ,- Kč
od 12. 10. 1995
od 30. 10. 1998
32 000 ,- Kč
od 01. 06. 1995
od 12. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 12. 10. 1995
Podíl:
1889/5784
od 10. 10. 2003
1424/5784
od 14. 06. 2002
od 10. 10. 2003
Název: Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
IČO: 47452901
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 06. 1995
Částka:
1 003 000 ,- Kč
od 10. 10. 2003
756 000 ,- Kč
od 08. 04. 1999
od 10. 10. 2003
36 000 ,- Kč
od 12. 10. 1995
od 08. 04. 1999
32 000 ,- Kč
od 01. 06. 1995
od 12. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 12. 10. 1995
Podíl:
1003/5784
od 10. 10. 2003
756/5784
od 14. 06. 2002
od 10. 10. 2003
Název: Zemědělské družstvo OSTAŠ
IČO: 126918
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 06. 1995
Částka:
2 892 000 ,- Kč
od 10. 10. 2003
2 180 000 ,- Kč
od 14. 06. 2002
od 10. 10. 2003
1 424 000 ,- Kč
od 08. 04. 1999
od 14. 06. 2002
704 000 ,- Kč
od 30. 10. 1998
od 08. 04. 1999
36 000 ,- Kč
od 12. 10. 1995
od 30. 10. 1998
32 000 ,- Kč
od 01. 06. 1995
od 12. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 12. 10. 1995
Podíl:
2892/5784
od 10. 10. 2003
2180/5784
od 14. 06. 2002
od 10. 10. 2003
Název: AGROTEP s.r.o.
IČO: 47451815
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 06. 1995
od 10. 10. 2003
Částka:
1 424 000 ,- Kč
od 08. 04. 1999
od 10. 10. 2003
702 000 ,- Kč
od 30. 10. 1998
od 08. 04. 1999
36 000 ,- Kč
od 12. 10. 1995
od 30. 10. 1998
32 000 ,- Kč
od 01. 06. 1995
od 12. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 12. 10. 1995 od 10. 10. 2003
Podíl: 1424/5784 od 14. 06. 2002 od 10. 10. 2003
Název: Velká Ves v.o.s.
IČO: 46507221
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 01. 06. 1995
od 14. 06. 2002
Částka:
756 000 ,- Kč
od 08. 04. 1999
od 14. 06. 2002
36 000 ,- Kč
od 12. 10. 1995
od 08. 04. 1999
32 000 ,- Kč
od 01. 06. 1995
od 12. 10. 1995
Splaceno: 100 % od 12. 10. 1995 od 14. 06. 2002
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:17. 03. 1992
Obory činnosti:
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 17. 03. 1992
od 21. 05. 2013
Překážky:
Zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
od 09. 03. 2013
od 09. 03. 2016
Zánik oprávnění:21. 05. 2013
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:17. 03. 1992
Překážky:
Zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
od 09. 03. 2013
od 09. 03. 2016
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:17. 03. 1992
Překážky:
Zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů
od 09. 03. 2013
od 09. 03. 2016
Zánik oprávnění:21. 05. 2013
DIČ:CZ45538344
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:30. 04. 2012