- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., zapsal Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 1480. Její identifikační číslo je 40232239
Datum zápisu: 11. 12. 1991
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: C 1480
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: x78m7pf
Předmět podnikání:
Pronájem a půjčování věcí movitých
Činnost technických poradců v oblasti potravinářství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží...
Mlynářství
Provoz malé vodní elektrárny
Sídlo: Příšovice, Svijany 17, PSČ 463 46
Adresy:
Příšovice, Svijany 17, PSČ 46346
od 24. 09. 1998
od 24. 09. 1998
Svijany 17, PSČ 46346
od 01. 12. 1993
od 24. 09. 1998
Svijany, PSČ 46346
od 11. 12. 1991
od 01. 12. 1993
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: PERNER Holding s.r.o.
IČO: 27338576
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 21. 01. 2008
Částka: 60 000 ,- Kč od 21. 01. 2008
Splaceno: 100 % od 21. 01. 2008
Podíl: 60% od 21. 01. 2008
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:14. 08. 2006
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:26. 07. 2000
Obory činnosti:
- strojírenství, hutnictví a energetiky
od 26. 07. 2000
od 30. 06. 2008
- stavebnictví a architektury
od 26. 07. 2000
od 30. 06. 2008
- chemie
od 26. 07. 2000
od 30. 06. 2008
- zemědělství a lesnictví
od 26. 07. 2000
od 30. 06. 2008
- potravinářství
od 26. 07. 2000
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 05. 1994
Obory činnosti:
Pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 08. 2006
Činnost technických poradců v oblasti potravinářství
od 26. 07. 2000
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží uvedeného v přílohách 1-3 zákona č.455/1991 Sb., veznění pozdějších předpisů
od 16. 05. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:16. 05. 1994
Obory činnosti:
- s převahou potravin a nápojů
od 16. 05. 1994
od 30. 06. 2008
- se širokým sortimentem zboží
od 16. 05. 1994
od 30. 06. 2008
- činnost obchodních domů
od 16. 05. 1994
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:23. 09. 1992
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 05. 1992
Obory činnosti:
- čištění ulic a udržování veřejných prostranství
od 11. 05. 1992
od 31. 12. 1995
Zánik oprávnění:31. 12. 1995
DIČ:CZ40232239
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 01. 1993
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
1728967 | UNAS, spol. s r.o. | 41326733 | Křižany 190, obecní pekárna, PSČ 463 53 | - vlastník |