- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem PSV CZ s.r.o., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 24846. Její identifikační číslo je 27194507
Datum zápisu: 10. 11. 2004
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 24846
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: zp7vnzs
Předmět podnikání:
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Zprostředkování obchodu a služeb
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně...
Obráběčství
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Nádražní 236, 53842 Ronov nad Doubravou
Adresy:
Nádražní 236, 538 42 Ronov nad Doubravou
od 16. 10. 2015
Ronov nad Doubravou, Nádražní 236, PSČ 53842
od 27. 03. 2008
od 16. 10. 2015
Praha 3 - Vinohrady, Velehradská 837/26
od 10. 11. 2004
od 27. 03. 2008
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: PSV CZ s.r.o.
IČO: 27194507
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 17. 12. 2013
od 11. 02. 2014
Částka: 200 000 ,- Kč od 17. 12. 2013 od 11. 02. 2014
Splaceno: 100 % od 17. 12. 2013 od 11. 02. 2014
Podíl: 100% od 17. 12. 2013 od 11. 02. 2014
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 02. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 02. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 02. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:01. 02. 2008
Zánik oprávnění:12. 10. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 02. 2008
Zánik oprávnění:12. 10. 2015
DIČ:CZ27194507
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:04. 12. 2012
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
2081997 | PSV CZ s.r.o. | 27194507 | Nádražní 236, 53842 Ronov nad Doubravou | - vlastník |