- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem RYCHLEBSKÁ LESNÍ spol. s r.o., zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 26896. Její identifikační číslo je 26829151
Datum zápisu: 24. 3. 2004
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 26896
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 674ykuv
Předmět podnikání:
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo...
Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: 227, 79054 Černá Voda
Adresy:
č.p. 227, 790 54 Černá Voda
od 29. 11. 2016
Černá Voda 227, PSČ 79054
od 24. 03. 2004
od 29. 11. 2016
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: Rybářství Černá Voda, s.r.o.
IČO: 26802490
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 24. 03. 2004
od 12. 03. 2011
Částka: 200 000 ,- Kč od 24. 03. 2004 od 12. 03. 2011
Splaceno: 200 000 ,- Kč od 24. 03. 2004 od 12. 03. 2011
Podíl: 200/200 od 24. 03. 2004 od 12. 03. 2011
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:03. 10. 2007
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:24. 03. 2004
Obory činnosti:
- lesní doprava
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- poskytování služeb v myslivosti
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- těžba dřeva
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- pěstební činnost v lese
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:24. 03. 2004
Obory činnosti:
- kovy a kovovými rudami
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- železářským, instalatérským a topenářským zbožím
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- tuhými palivy
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- drogistickými a kosmetickými výrobky
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- textilem, oděvy, obuví
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- zemědělskými produkty
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- chemickými látkami a výrobky
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- sportovním zbožím
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- hrami a hračkami
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- knihami, novinami, kancelářskými potřebami
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- ojetými motorovými vozidly
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- součástkami a příslušenstvím vozidel
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- motorovými vozidly z výroby
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- zemědělskými stroji
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- textilními stroji
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- stavebními stroji
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- obráběcími stroji
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
- potravinami, nápoji a tabákem
od 24. 03. 2004
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:24. 03. 2004
Obory činnosti:
Velkoobchod a maloobchod
od 04. 11. 2009
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
od 04. 11. 2009
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
od 04. 11. 2009
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
od 04. 11. 2009
Lesnictví, těžba dřeva
a poskytování služeb v myslivosti
od 24. 03. 2004
od 04. 11. 2009
Velkoobchod
od 24. 03. 2004
od 04. 11. 2009
DIČ:CZ26829151
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:03. 05. 2004