- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem SEMGALL, spol. s r.o. "v likvidaci", zapsal Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 1977. Její identifikační číslo je 43541208
Datum zápisu: 7. 11. 1991
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: C 1977
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: irub9bf
Předmět podnikání:
Hostinská činnost
Hostinská činnost
silniční motorová doprava
Silniční motorová doprava osobní
Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly...
Automatizované zpracování dat
Stavba strojů s mechanickým pohonem mimo činností uvedených v...
řeznictví a uzenářství
výroba hotového krmiva pro hospodářská zvířata
poradenská činnost v oblasti zemědělské a potravinářské výroby
mrazení, chlazení a skladování potravin
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v...
Zpracování surovin pro výrobu potravin výroba výrobků z drobných...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Tovačovská 924, 75002 Přerov
Adresy:
Přerov, Tovačovská 924
od 28. 09. 1993
od 20. 06. 2015
Přerov
od 07. 11. 1991
od 28. 09. 1993
Název: SILESIA GROUP a.s. "v likvidaci"
IČO: 47677988
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 29. 09. 1999
od 20. 06. 2015
Částka: 92 000 ,- Kč od 29. 09. 1999 od 20. 06. 2015
Splaceno: 92 000 ,- Kč od 29. 09. 1999 od 20. 06. 2015
Název: XAVEROV holding, a.s.
IČO: 25781928
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 24. 11. 2001
od 20. 06. 2015
Částka: 268 000 ,- Kč od 24. 11. 2001 od 20. 06. 2015
Splaceno: 268 000 ,- Kč od 24. 11. 2001 od 20. 06. 2015
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: XAVEROV, a.s.
IČO: 26708850
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 12. 07. 1999
od 20. 06. 2015
Společníci - společník s vkladem
od 25. 11. 1997
od 04. 02. 1999
Částka:
40 000 ,- Kč
od 12. 07. 1999
od 20. 06. 2015
40 000 ,- Kč
od 25. 11. 1997
od 04. 02. 1999
Splaceno:
40 000 ,- Kč
od 12. 07. 1999
od 20. 06. 2015
100 %
od 25. 11. 1997
od 04. 02. 1999
Název: V.H.K. Internova, spol. s r.o.
IČO: 43003311
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 04. 02. 1999
od 12. 07. 1999
Částka: 32 000 ,- Kč od 04. 02. 1999 od 12. 07. 1999
Splaceno: 32 000 ,- Kč od 04. 02. 1999 od 12. 07. 1999
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Název: Českomoravská potravinářská, a.s.
IČO: 25052691
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 25. 11. 1997
od 04. 02. 1999
Částka: 268 000 ,- Kč od 25. 11. 1997 od 04. 02. 1999
Splaceno: 100 % od 25. 11. 1997 od 04. 02. 1999
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:18. 04. 1995
Zánik oprávnění:17. 04. 1996
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 04. 1995
Zánik oprávnění:20. 06. 2015
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:26. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 12. 1996
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:26. 10. 1992
Zánik oprávnění:12. 07. 1997
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:26. 10. 1992
Zánik oprávnění:12. 04. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:20. 06. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 10. 1992
Zánik oprávnění:20. 06. 2015
DIČ:CZ43541208
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:29. 02. 2008