- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem SVITÁK - měření a regulace tepla, s.r.o., zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 10003. Její identifikační číslo je 26027721
Datum zápisu: 18. 9. 2000
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: C 10003
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 77s5mbw
Předmět podnikání:
Truhlářství, podlahářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Vodoinstalatérství, topenářství
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Projektování elektrických zařízení
Sídlo: U Dráhy 783/1, 37008 České Budějovice
Adresy:
České Budějovice - Mladé, U Dráhy 783/1, PSČ 37008
od 22. 05. 2009
České Budějovice, Skuherského 1361/45, PSČ 37001
od 18. 09. 2000
od 22. 05. 2009
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:03. 03. 2014
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 11. 2002
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 11. 2002
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 09. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:18. 09. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 09. 2000
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 09. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:18. 09. 2000
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ26027721
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:01. 07. 2001
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
3072679 | SVITÁK ENERGY s.r.o. | 28112539 | U Dráhy 783/1, 37008 České Budějovice | - vlastník |