- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem SVP Bučovice s.r.o.., zapsal Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 1450. Její identifikační číslo je 18164358
Datum zápisu: 3. 6. 1991
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 1450
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 8wgsi9m
Předmět podnikání:
Vodoinstalatérství, topenářství
Činnost technických poradců v oblasti energetiky.
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně...
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo...
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,...
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Provádění bytových a občanských staveb.
Provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti...
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob...
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a to v rozsahu...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Družstevní 184, 68501 Bučovice
Adresy:
Družstevní 184, Vícemilice, 685 01 Bučovice
od 14. 03. 2016
Bučovice, Družstevní 184, PSČ 68501
od 03. 12. 2010
od 14. 03. 2016
Bučovice II, Urbáškova 185, PSČ 68511
od 03. 06. 1991
od 03. 12. 2010
Název: ZASTONA s.r.o.
IČO: 29294720
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 20. 04. 2015
Částka: 700 000 ,- Kč od 20. 04. 2015
Splaceno: 100 % od 20. 04. 2015
Podíl: 100% od 20. 04. 2015
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:08. 07. 2009
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:20. 12. 2006
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:20. 12. 2006
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 08. 2005
Obory činnosti:
- výzkum a vývoj v oblasti (energetika v oblasti obnovitelných zdrojů energie)............(specifikovat)
od 01. 08. 2005
od 30. 06. 2008
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:13. 09. 2000
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:13. 09. 2000
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:19. 10. 1998
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:07. 09. 1992
Zánik oprávnění:30. 12. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:07. 09. 1992
Zánik oprávnění:30. 12. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:07. 09. 1992
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:07. 09. 1992
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:03. 06. 1991
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:03. 06. 1991
Obory činnosti:
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
od 19. 12. 2012
od 15. 04. 2015
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Velkoobchod a maloobchod
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Zprostředkování obchodu a služeb
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Výroba strojů a zařízení
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
od 16. 03. 2011
od 15. 04. 2015
Činnost technických poradců v oblasti energetiky.
od 20. 12. 2006
od 16. 03. 2011
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
od 20. 12. 2006
od 16. 03. 2011
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a
technických věd nebo společenských věd
od 01. 08. 2005
od 16. 03. 2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, a to v rozsahu nevyžadujícím zvláštní povolení.
od 03. 06. 1991
od 16. 03. 2011
Zánik oprávnění:15. 04. 2015
DIČ:CZ18164358
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:18. 02. 2015
# | Název | ICO | Adresa | Typ |
---|---|---|---|---|
1188780 | OMELKA s.r.o. | 25301047 | Komárovská 411/24, 61700 Brno | - vlastník |