- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem TESORT, spol. s r.o., zapsal Městský soud v Praze, odd. vložka: C 37293. Její identifikační číslo je 61682918
Datum zápisu: 11. 5. 1995
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Městský soud v Praze, odd. vložka: C 37293
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: cy76z6m
Předmět podnikání:
reklamní činnost v rámci živnosti volné
manipulační práce v rámci živnosti volné
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci...
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Sídlo: Zdabořská 25, 26101 Příbram
Adresy:
Příbram 5, Zdabořská 25, okres Příbram, PSČ 26101
od 28. 12. 2002
Příbram 5, Zdaboř,blok č.10, PSČ 26105
od 31. 05. 1999
od 28. 12. 2002
Příbram I, V lukách 294, PSČ 26101
od 11. 05. 1995
od 31. 05. 1999
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:13. 09. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:13. 09. 1999
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 04. 1995
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:06. 04. 1995
DIČ:CZ61682918
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:16. 05. 1995