- Blesk.cz |
- Info.cz |
- Reflex.cz |
- iSport.cz |
- Auto.cz |
- Živě.cz |
- Mobilmania.cz |
- Doupě |
- Autorevue.cz |
- Sportrevue.cz |
- Finexpert.cz
- více
Firma s názvem TRIGA - MF spol. s r.o., zapsal Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 6568. Její identifikační číslo je 60916826
Datum zápisu: 7. 7. 1994
Právní forma:Společnost s ručením omezeným
Spisová značka:Krajský soud v Hradci Králové, odd. vložka: C 6568
Datová schránka: Právnické osoby - identifikátor: 4vm8bkc
Předmět podnikání:
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Zednictví
Zemní práce
Opravy pracovních strojů
Opravy stavebních a zemědělských strojů
Výroba hydraulických a vzduchových hadic
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
Silniční motorová doprava nákladní
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a...
Provádění dopravních staveb
Provádění průmyslových staveb
Obráběčství
Opravy silničních vozidel
Pneuservis
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského...
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci...
Velkoobchod
Sídlo: Rváčovská 1350, 51251 Lomnice nad Popelkou
Adresy:
Rváčovská 1350, 512 51 Lomnice nad Popelkou
od 31. 10. 2014
Lomnice nad Popelkou, Rváčovská 1350, PSČ 51251
od 23. 10. 2002
od 31. 10. 2014
Lomnice nad Popelkou, Rváčovská, PSČ 51251
od 07. 07. 1994
od 23. 10. 2002
Název: AgriT a. s.
IČO: 47452617
Funkce:
Společníci - společník s vkladem
od 06. 03. 1997
od 31. 10. 2014
Částka:
10 220 000 ,- Kč
od 09. 01. 2006
od 31. 10. 2014
220 000 ,- Kč
od 12. 11. 1998
od 09. 01. 2006
200 000 ,- Kč
od 06. 03. 1997
od 12. 11. 1998
Splaceno: 100 % od 06. 03. 1997 od 31. 10. 2014
Podíl: 100% od 02. 02. 2002 od 31. 10. 2014
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Odstraněno na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (GDPR)
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:05. 02. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:01. 04. 1997
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:11. 03. 1997
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:01. 05. 1996
Zánik oprávnění:10. 12. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 05. 1996
Zánik oprávnění:15. 02. 2001
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:01. 04. 1996
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:04. 11. 1994
Zánik oprávnění:26. 03. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:25. 08. 1994
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Koncesovaná
Vznik oprávnění:28. 07. 1994
Přerušení: od 28. 05. 2001 od 27. 05. 2003
Zánik oprávnění:13. 06. 2003
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:27. 07. 1994
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:27. 07. 1994
Zánik oprávnění:02. 04. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění:27. 07. 1994
Zánik oprávnění:02. 04. 1997
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:14. 07. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:14. 07. 1994
Zánik oprávnění:12. 11. 2005
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:14. 07. 1994
Zánik oprávnění:17. 05. 1999
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:07. 07. 1994
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:07. 07. 1994
Zánik oprávnění:07. 08. 2002
Druh živnosti:Ohlašovací volná
Vznik oprávnění:07. 07. 1994
Zánik oprávnění:30. 06. 2008
DIČ:CZ60916826
Nespolehlivý plátce NE
Registrace platná od:07. 07. 1994